KRS 0000384109
NIP9522107316
REGON14290660900000
NazwaRR SECURITY GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRR SECURITY GRUPA
Data rejestracji 20 kwi 2011 (13 lat temu) 20 kwi 2011
Data usunięcia 29 mar 2019 29 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARECKA, 9, WARSZAWA, 00-034, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9522107316
data rejestracji 30 maj 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWARAFAŁ TADEUSZ LUBOIŃSKI
Wspólnik
2011-04-20
2019-03-29
1122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 561.000,00 ZŁ
ROBERT HENRYK WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2011-04-20
2015-03-02
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MAŁGORZATA AGNIESZKA LUBOIŃSKA
Wspólnik
2015-03-31
2019-03-29
1078 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 539.000,00 ZŁ
RADOSŁAW PAWEŁ BUSIŁO
Prokurent
2018-10-09
2019-03-29
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
RAFAŁ TADEUSZ LUBOIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-20
2019-03-29
ROBERT HENRYK WIŚNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-20
2015-03-02
PAWEŁ PNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-31
2015-06-03
2011-04-20
2012-02-10
ZAGAJNIKOWA, 20, WARSZAWA, 04-853, WARSZAWA, POLSKA
2012-02-10
2014-02-27
KRÓTKA, 7, OTWOCK, 05-402, OTWOCK, POLSKA
2014-02-27
2015-11-03
KRASZEWSKIEGO, 83, OTWOCK, 05-402, OTWOCK, POLSKA
2015-11-03
2016-09-15
UL. WARECKA, 9, WARSZAWA, 00-032, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie