KRS 0000383924
NIP5993144421
REGON08051749400000
Nazwa"GURI VITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGURI VITAL
Data rejestracji 15 kwi 2011 (13 lat temu) 15 kwi 2011
Data usunięcia 28 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA MILENIJNA, 7, KOSTRZYN NAD ODRĄ, 66-470, KOSTRZYN NAD ODRĄ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETJACEK ANDRZEJ WASYLEWICZ
Wspólnik
2011-04-15
2018-09-28
725 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.500,00 ZŁ
RUDOLF WILHELM KUPER
Wspólnik
2011-04-15
2018-09-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MICHAŁ HEROD
Wspólnik
2012-07-19
2018-09-28
725 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK ANDRZEJ WASYLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-04-15
2018-09-28
RUDOLF WILHELM KUPER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-15
2013-08-02
2011-04-15
2014-11-28
DRZEWICKA, 10, KOSTRZYN NAD ODRĄ, 66-470, KOSTRZYN NAD ODRĄ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie