KRS 0000383681
NIP7010287691
REGON14286720000000
NazwaWHY THAI WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWHY THAI WARSZAWA
Data rejestracji 15 kwi 2011 (13 lat temu) 15 kwi 2011
Data usunięcia 16 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SOKOLNICZA, 5, WROCŁAW, 53-676, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 380000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAANDRZEJ BISIAK
Wspólnik
2011-04-15
2011-08-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000 ZŁOTYCH
KAMILA AGNIESZKA KRAWCZYK
Wspólnik
2011-08-11
2012-10-10
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.200,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-10-10
2020-07-16
1.900 (JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 380.000,00 (TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
30152582400000
KRZYSZTOF KRZYSZTOŃ
Wspólnik
2014-07-15
2014-11-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MICHAEL J. MIASEK
Wspólnik
2014-11-06
2016-03-02
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁOTYCH
ROBERT HENRYK KRAWCZYK
Prokurent
2011-08-11
2012-10-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ BISIAK
PREZES ZARZĄDU
2011-04-15
2011-08-11
KAMILA AGNIESZKA KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-08-11
2012-10-10
MICHAEL J. MIASEK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-10
2014-07-01
MICHAŁ SYLWESTER NIEMIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-10
2014-07-01
KRZYSZTOF DANIEL KRZYSZTOŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-10
2014-07-01
KRZYSZTOF DANIEL KRZYSZTOŃ
PREZES ZARZĄDU
2014-07-01
2014-11-06
NORBERT SZYMON GRONAU
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-07-01
2014-11-06
PRZEMYSŁAW JERZY WISZNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-06
2020-07-16
2011-04-15
2015-10-15
BAR RESTAURACYJNY "FRASCATI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-15
2015-10-15
WIEJSKA, 13, WARSZAWA, 00-480, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie