KRS 0000383206
NIP9591924768
REGON26046435300000
NazwaBIURO PROJEKTOWE "DROGINF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaBIURO PROJEKTOWE "DROGINF"
Data rejestracji 08 kwi 2011 (13 lat temu) 08 kwi 2011
Data usunięcia 07 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁÓDZKA, 247, KIELCE, 25-655, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 125000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9591924768
data rejestracji 19 maj 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYPIOTR KASPEREK
Powiernik
2018-07-21
2020-02-07
STANISŁAW IGNACY ZIELIŃSKI
Wspólnik
2011-04-08
2011-05-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
KRZYSZTOF ZYGMUNT GROSICKI
Wspólnik
2011-04-08
2020-02-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
NORBERT JERZY DELIPACY
Wspólnik
2011-04-08
2020-02-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
EDYTA MARIA LEWANDOWSKA
Wspólnik
2011-04-08
2020-02-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
EDYTA STRYSZOWSKA
Wspólnik
2011-05-24
2020-02-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
KAMIL JERZY RĘKAS
Wspólnik
2012-06-04
2020-02-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁ
SEBASTIAN ZATORSKI
Wspólnik
2012-06-04
2020-02-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
NORBERT JERZY DELIPACY
PREZES ZARZĄDU
2011-04-08
2011-10-04
STANISŁAW IGNACY ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-08
2020-02-07
2011-04-08
2018-07-21
BIURO PROJEKTOWE "DROGINF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-08
2011-10-04
ŁÓDZKA, 247D, KIELCE, 25-655, KIELCE, POLSKA
2011-10-04
2017-02-15
WITOSA, 68B, KIELCE, 25-561, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie