KRS 0000382774
NIP6972293866
REGON30171229400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY "WOJNOWICE" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW TRZODY "WOJNOWICE"
Data rejestracji 05 kwi 2011 (13 lat temu) 05 kwi 2011
Data usunięcia 20 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 24, WOJNOWICE, 64-113, OSIECZNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIASTANISŁAW CIESIELSKI
Likwidator
2017-06-28
2020-02-20
MARIAN MICHAŁKOWSKI
Likwidator
2017-06-28
2020-02-20
TADEUSZ KUROWIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-05
2020-02-20
LESZEK MAREK BARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-05
2020-02-20
JERZY PARTYKA
Członek Organu Nadzoru
2011-04-05
2020-02-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
STANISŁAW CIESIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-05
2017-06-28
MARIAN MICHAŁKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-05
2017-06-28
ANDRZEJ ZYGMUNT PAWLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-05
2017-06-28
2011-04-05
2017-06-28
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY "WOJNOWICE"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie