KRS 0000382362
NIP6793060737
REGON12148987500000
NazwaSOCOTRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOCOTRAS
Data rejestracji 31 mar 2011 (13 lat temu) 31 mar 2011
Data usunięcia 29 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CECHOWA, 63, KRAKÓW, 30-614, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6793060737
data rejestracji 22 kwi 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 gru 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWEDWIN PATRICK CONSTANS
reprezentant
1958-08-10
BOGUSŁAW JAN CIAPUTA
reprezentant
EDWIN PATRICK CONSTANS
Beneficjent
1958-08-10
BOGUSŁAW JAN CIAPUTA
Beneficjent
SOCOTRAS SARL (SOCIETE A RESPONSIBILITE LIMITEE)
Wspólnik
2011-03-31
2021-12-29
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZL. (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BOGUSŁAW JAN CIAPUTA
Wspólnik
2011-03-31
2021-12-29
40 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ. (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BOGUSŁAW JAN CIAPUTA
Likwidator
2020-02-12
2021-12-29
EDWIN PATRICK CONSTANS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BOGUSŁAW JAN CIAPUTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BOGUSŁAW JAN CIAPUTA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-31
2020-02-12
EDWIN PATRICK CONSTANS
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-31
2020-02-12
1958-08-10
2011-03-31
2020-02-12
SOCOTRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-31
2014-08-04
CHRISTO BOTEWA, 69, KRAKÓW, 30-798, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie