KRS 0000382184
NIP9591923958
REGON26046182800000
Nazwa"ASPECTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaASPECTO
Data rejestracji 30 mar 2011 (13 lat temu) 30 mar 2011
Data usunięcia 14 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIDZIAŃSKA, 3, BRZEZINY, 26-026, MORAWICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1391Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #1439Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMIARTUR ANDRZEJ CZARNOTA
Beneficjent
MICHAŁ TADEUSZ CZARNOTA
Beneficjent
ARTUR ANDRZEJ CZARNOTA
zgłaszający - likwidator
NORBERT PRZEMYSŁAW LULKOWSKI
Prokurent
2011-03-30
2011-11-24
SAMOISTNA
MICHAŁ TADEUSZ CZARNOTA
Prokurent
2011-11-24
2013-12-19
PROKURA SAMOISTNA
ARTUR ANDRZEJ CZARNOTA
Prokurent
2013-12-19
2023-02-24
PROKURA SAMOISTNA
NORBERT PRZEMYSŁAW LULKOWSKI
Wspólnik
2011-03-30
2011-11-24
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF ZENON SZWAGIERCZAK
Wspólnik
2011-03-30
2011-11-24
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MICHAŁ TADEUSZ CZARNOTA
Wspólnik
2011-11-24
2023-09-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
ARTUR ANDRZEJ CZARNOTA
Wspólnik
2011-11-24
2023-09-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
ARTUR ANDRZEJ CZARNOTA
Likwidator
2023-02-24
2023-09-14
ARTUR ANDRZEJ CZARNOTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ TADEUSZ CZARNOTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO.
MICHAŁ TADEUSZ CZARNOTA
PREZES ZARZĄDU
2013-12-19
2023-02-24
HALINA MARIA LULKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-30
2011-11-24
ARTUR ANDRZEJ CZARNOTA
PREZES ZARZĄDU
2011-11-24
2013-12-19
2022
2022-01-01
2022-12-19
2023-01-02
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | -554506.4 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -554506.4 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 554506.4 |
Aktywa razem | 0 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
2023
2023-01-01
2023-06-30
2023-07-03
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | -554506.4 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -554506.4 |
Aktywa razem | 0 |
2011-03-30
2023-02-24
"ASPECTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-30
2013-07-10
PADEREWSKIEGO, 31, KIELCE, 25-004, KIELCE, POLSKA
2013-07-10
2013-12-19
GŁOWACKIEGO, 2, KIELCE, 25-368, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie