KRS 0000381950
NIP9571051082
REGON22120234000000
NazwaDOMY BANINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOMY BANINO
Data rejestracji 28 mar 2011 (13 lat temu) 28 mar 2011
Data usunięcia 13 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 663, SOPOT, 81-855, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9571051082
data rejestracji 06 kwi 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWETERESA MARIA CHMARA
Prokurent
2014-11-27
2017-08-22
UPRAWNIENIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE, W RAMACH DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH DO ZAKRESU PROKURY
PATRYCJA BUCZKOWSKA
Prokurent
2014-11-04
2017-08-22
PROKURA SAMOISTNA
MATEUSZ PIOTR CHMARA
Wspólnik
2011-03-28
2017-05-17
20 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000 ZŁ.
Wspólnik
2017-05-17
2020-02-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
36322396000000
PATRYCJA BUCZKOWSKA
Likwidator
2019-07-10
2020-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MATEUSZ PIOTR CHMARA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-28
2017-07-24
MATEUSZ PIOTR CHMARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-24
2017-08-22
SZYMON ZBIGNIEW PARUSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-28
2016-09-13
PATRYCJA BUCZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-08-22
2019-07-10
2011-03-28
2017-07-24
CHMARA DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-07-24
2019-07-10
DOMY BANINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-28
2015-07-10
BOLESŁAWA CHROBREGO, 16, GDAŃSK, 80-423, GDAŃSK, POLSKA
2015-07-10
2016-09-13
UL. OSKARA KOLBERGA, 27, GDAŃSK, 80-279, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie