KRS 0000381622
NIP9452156633
REGON12148627900000
NazwaOPIFLOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOPIFLOR POLSKA
Data rejestracji 24 mar 2011 (13 lat temu) 24 mar 2011
Data usunięcia 21 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOCIANA, 22 A, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 118000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUMAŁGORZATA EWA WOŹNIAK
Wspólnik
2011-03-24
2012-02-15
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.500 ZŁ
OPITEC (SCHWEIZ) AG
Wspólnik
2011-03-24
2016-06-21
236 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.000 ZŁ.
LUDWIG ALFRED FLECKENSTEIN
Wspólnik
2012-02-15
2012-08-13
118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.000 ZŁ
GRZEGORZ PIOTR WOŹNIAK
Wspólnik
2011-03-24
2012-02-15
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.500 ZŁ
TOMASZ CZARNOTA
Prokurent
2012-02-15
2015-07-09
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ CZARNOTA
Likwidator
2015-07-09
2016-06-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
GRZEGORZ PIOTR WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2011-03-24
2012-02-15
LUDWIG ALFRED FLECKENSTEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-24
2012-02-15
MAŁGORZATA EWA WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-24
2012-02-15
LUDWIG ALFRED FLECKENSTEIN
PREZES ZARZĄDU
2012-02-15
2015-07-09
2011-03-24
2015-07-09
OPIFLOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie