KRS 0000381583
NIP6711801967
REGON32097622000000
Nazwa"NAWARO POMORZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNAWARO POMORZE
Data rejestracji 23 mar 2011 (13 lat temu) 23 mar 2011
Data usunięcia 01 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MYŚLINO, 78-120, GOŚCINO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #352 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWMICHAEL NEPOMUK MARSCHALL
Beneficjent
MICHAEL NEPOMUK MARSCHALL
reprezentant
ROBERT RATAJCZYK
Wspólnik
2011-03-23
2021-07-01
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ
ANNA BARBARA RYNKIEWICZ
Wspólnik
2011-03-23
2021-07-01
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ
FRITZ MARSCHALL AGRARSYSTEME GMBH
Wspólnik
2016-11-04
2021-07-01
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ,-ZŁ
THOMAS ARNDT
Wspólnik
2011-03-23
2016-11-04
175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁ
WALTER SCHÜTT
Wspólnik
2011-03-23
2016-11-04
175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁ
ANNA BARBARA RYNKIEWICZ
Likwidator
2020-09-07
2021-07-01
MICHAEL NEPOMUK MARSCHALL
Beneficjent
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FRITZ MARSCHALL AGRARSYSTEME GMBH BĘDĄCEJ W POSIADANIU 70% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA-W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST DWUOSOBOWA.
ROBERT RATAJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-03-23
2020-09-07
ANNA BARBARA RYNKIEWICZ
VICE PREZES ZARZĄDU
2011-03-23
2020-09-07
THOMAS ARNDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-23
2016-11-04
WALTER SCHÜTT
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-23
2016-11-04
2011-03-23
2020-09-07
"NAWARO POMORZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie