KRS 0000381478
NIP6972293429
REGON30170165200000
Nazwa4LAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa4LAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 23 mar 2011 (13 lat temu) 23 mar 2011
Data usunięcia 13 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres KONSTYTUCJI 3 MAJA, 24, RYDZYNA, 64-130, RYDZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6972293429
data rejestracji 23 mar 2011
status Czynny
43102030170000210205988243
PKO Oddział 1 w Legnicy
ul. Wrocławska 25 59-220 Legnica POLSKA
03203000451110000001989230
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGOTOMASZ MAREK BOGDANÓW
Beneficjent
MARCIN OPARA
Beneficjent
ROBERT SZUMNY
Beneficjent
ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
PIOTR ROBERT KARKOS
Beneficjent
ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
ROBERT SZUMNY
Wspólnik
2011-03-23
2021-07-13
MARCIN OPARA
Wspólnik
2011-03-23
2021-07-13
TOMASZ MAREK BOGDANÓW
Wspólnik
2011-03-23
2021-07-13
PIOTR ROBERT KARKOS
Wspólnik
2011-03-23
2021-07-13
ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2011-03-23
2021-07-13
ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI
Prokurent
2011-03-23
2021-07-13
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ MAREK BOGDANÓW
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
MARCIN OPARA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
ROBERT SZUMNY
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
PIOTR ROBERT KARKOS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2011-03-23
2021-07-13
30164470100000
2011-03-23
2021-07-13
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-03-23
2021-07-13
4LAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-03-23
2021-07-13
KONSTYTUCJI 3 MAJA, 24, RYDZYNA, 64-130, RYDZYNA, POLSKA
2015-06-10
2021-07-13
6120Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
2015-06-10
2021-07-13
4651Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
2015-06-10
2021-07-13
4652Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
2015-06-10
2021-07-13
4741Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2015-06-10
2021-07-13
6110Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
2015-06-10
2021-07-13
6190Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
2015-06-10
2021-07-13
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2015-06-10
2021-07-13
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2015-06-10
2021-07-13
9511Z - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
2015-06-10
2021-07-13
9512Z - NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie