KRS 0000381307
NIP6482749715
REGON24189892200000
NazwaINNOVA - STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINNOVA - STAL
Data rejestracji 22 mar 2011 (13 lat temu) 22 mar 2011
Data usunięcia 13 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 1-GO MAJA, 35, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 390200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6482749715
data rejestracji 01 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUWspólnik
2011-03-22
2014-10-29
3902 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 390.200,00 ZŁ
27380746100000
GRZEGORZ ADAM GWÓŹDŹ
Wspólnik
2011-03-22
2013-04-12
1201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.100,00 ZŁ
PIOTR TOMASZ MATHEA
Wspólnik
2014-10-29
2021-04-13
3902 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 390.200,00 ZŁ
PIOTR TOMASZ MATHEA
Likwidator
2019-09-18
2021-04-13
ANTON KANDZIA
Członek Organu Nadzoru
2012-03-20
2013-01-08
MAREK STANISŁAW ŻYŁKA
Członek Organu Nadzoru
2012-03-20
2013-01-08
IRENA JÓZEFA WŁOSEK
Członek Organu Nadzoru
2012-03-20
2013-01-08
JACEK GRZEGORZ KOŚMIDER
Członek Organu Nadzoru
2013-01-08
2013-01-11
NORBERT JÓZEF BORT
Członek Organu Nadzoru
2013-01-08
2013-01-11
DANUTA AGATA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-08
2013-01-11
MAGDALENA NATALIA ZDRZAŁEK
Prokurent
2012-03-20
2013-01-11
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DANUTA AGATA WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2011-03-22
2012-03-20
GRZEGORZ ADAM GWÓŹDŹ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-22
2012-03-20
GRZEGORZ ADAM GWÓŹDŹ
PREZES ZARZĄDU
2012-03-20
2013-01-11
SABINA BARBARA PYTEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-20
2013-01-11
DANUTA AGATA WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2013-01-11
2013-03-19
DANUTA AGATA WÓJCIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-19
2014-02-25
MAGDALENA NATALIA ZDRZAŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-11
2013-03-19
PIOTR TOMASZ MATHEA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-11
2014-01-21
PIOTR TOMASZ MATHEA
PREZES ZARZĄDU
2014-01-21
2019-09-18
JÓZEF KOT
PREZES ZARZĄDU
2013-03-19
2014-01-21
2011-03-22
2019-09-18
INNOVA - STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-22
2012-03-20
KARŁOWICZA, 10, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
2012-03-20
2013-03-19
BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 2, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
2013-03-19
2015-04-01
1 MAJA, 380, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
GKm 145/21
2022-12-15
2023-04-06
2313.16 PLN
VII GC 1281/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Adrian Golibroda Kancelaria Komornicza nr VII w Częstochowie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie