KRS 0000381294
NIP5213597467
REGON14286698500000
NazwaPMA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPMA VENTURES
Data rejestracji 21 mar 2011 (13 lat temu) 21 mar 2011
Data usunięcia 09 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZARA, 14, WARSZAWA, 00-420, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHADAM KRZYSZTOF PIOTROWSKI
Wspólnik
2011-03-21
2018-10-09
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
PAWEŁ WOJCIECH GORCZYŃSKI
Wspólnik
2011-03-21
2018-10-09
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MICHAŁ DARIUSZ HARASIMOWICZ
Wspólnik
2011-03-21
2018-10-09
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MICHAŁ DARIUSZ HARASIMOWICZ
Likwidator
2017-09-29
2018-10-09
ADAM KRZYSZTOF PIOTROWSKI
Likwidator
2017-09-29
2018-10-09
PAWEŁ WOJCIECH GORCZYŃSKI
Likwidator
2017-09-29
2018-10-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ADAM KRZYSZTOF PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-03-21
2017-09-29
PAWEŁ WOJCIECH GORCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-21
2017-09-29
MICHAŁ DARIUSZ HARASIMOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-21
2017-09-29
2011-03-21
2017-09-29
PMA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-21
2017-01-25
KRASICKIEGO, 43A, WARSZAWA, 02-611, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie