KRS 0000381245
NIP7252049860
REGON10105389200000
NazwaFUNDACJA SUREI NO MON
Krótka nazwaSUREI NO MON
Data rejestracji 21 mar 2011 (13 lat temu) 21 mar 2011
Data usunięcia 07 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. KALINOWA, 7, ŁÓDŹ, 91-348, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJANDRZEJ MATLIŃSKI
Likwidator
2018-02-06
2019-01-07
EDWARD BRONISŁAW TOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-21
2015-07-23
JAN PAWEŁ GŁADYS
Członek Organu Nadzoru
2011-03-21
2019-01-07
SYLWIA MAŁGORZATA MATLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-21
2019-01-07
ALEKSANDER BOGDAN STANISZEW
Członek Organu Nadzoru
2011-03-21
2013-10-23
KRZYSZTOF JANUSZ MATLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-21
2019-01-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE FUNDACJĘ SAMODZIELNIE W PEŁNYM ZAKRESIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI NIE POWODUJĄ ONE NABYCIA PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO JEDNORAZOWO KWOTĘ 20.000,00 ZŁ -POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI NIE POWODUJĄ ONE NABYCIA PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO JEDNORAZOWO KWOTĘ 2.000,00 ZŁ -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU GDY POWODUJĄ ONE NABYCIE PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO JEDNORAZOWO KWOTĘ 20.000,00 ZŁ
ANDRZEJ MATLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-03-21
2018-02-06
2011-03-21
2014-04-14
FUNDACJA SUREI NO MON - WSPIERANIA MŁODZIEŻY ĆWICZĄCEJ KARATE SHORIN-RYU I KOBUDO W POLSCE
2011-03-21
2015-07-23
KOPCIŃSKIEGO, 41, ŁÓDŹ, 90-143, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie