KRS 0000381132
NIP8982188669
REGON02148713500000
Nazwa"K 8" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"K 8" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 17 mar 2011 (14 lat temu) 17 mar 2011
Data usunięcia 23 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO, 1C, WROCŁAW, 51-608, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8982188669
data rejestracji 16 lip 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEEDYTA PIETROW
reprezentant
PIOTR MATEUSZ HABUDA
Beneficjent
IZABELLA HOROBIOWSKA
Beneficjent
PAWEŁ TOMASZ OSTROWSKI
Wspólnik
2011-03-17
2012-05-21
1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2011-03-17
2022-11-23
9 (DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
93296615500000
Wspólnik
2012-05-21
2022-11-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
02039253300000
PAWEŁ MELKA
Powiernik
2016-05-04
2022-11-23
PIOTR MATEUSZ HABUDA
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI UDZIAŁOWCA RELIGA DEVELOPMENT SA W UPADŁOŚCI
IZABELLA HOROBIOWSKA
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC W EDR ECOCONSULTING SP. Z O.O., UDZIAŁOWCU W JW INVESTMENT SP.Z O.O., UDZIAŁOWCU K8 SP. Z O.O.W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM WICEPREZESEM, BĄDŹ PROKURENTEM, ALBO PEŁNOMOCNIKIEM.
DARIUSZ JAN RELIGA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-17
2015-11-24
EDYTA PIETROW GRAŻYNA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-24
2022-11-23
2011-03-17
2016-05-04
"K 8" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-17
2015-05-08
PLAC GRUNWALDZKI, 23, WROCŁAW, 50-365, WROCŁAW, POLSKA
2015-05-08
2015-11-24
WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie