KRS 0000381065
NIP1132830118
REGON14285769600000
NazwaAGROSPCOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGROSPCOMPLEX
Data rejestracji 17 mar 2011 (14 lat temu) 17 mar 2011
Data usunięcia 10 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAMIONKOWSKA, 41, WARSZAWA, 03-812, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0112Z UPRAWA RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0114Z UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ #0115Z UPRAWA TYTONIU #0116Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0122Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJMAREK EKSPEDYT LUTOSTAŃSKI
Likwidator
2014-11-25
2015-06-10
ANNA SMYK
Wspólnik
2011-03-17
2015-06-10
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁOTYCH
VLADISLAV VERPATOV
Wspólnik
2011-03-17
2015-06-10
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁOTYCH
ANNA SMYK
Prokurent
2011-03-17
2014-11-25
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
VLADISLAV VERPATOV
PREZES ZARZĄDU
2011-03-17
2014-11-25
OLGA DOZORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-17
2014-11-25
2011-03-17
2011-05-27
AGROSCOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-27
2014-11-25
AGROSPCOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-17
2014-04-14
LONDYŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-921, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie