KRS 0000380930
NIP9372644313
REGON24189367500000
Nazwa5 SERC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa5 SERC
Data rejestracji 15 mar 2011 (14 lat temu) 15 mar 2011
Data usunięcia 01 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZANIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9372644313
data rejestracji 01 gru 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2312Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWAWspólnik
2011-03-15
2013-10-03
200 UDZIAŁOW O WARTOŚCI 10.000 ZŁ
24135899900000
KRZYSZTOF ZBIGNIEW WAŚ
Wspólnik
2013-10-03
2017-11-29
62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.100,00 ZŁ
WIESŁAW JACEK CZARNIK
Wspólnik
2013-10-03
2017-11-29
127 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.350,00 ZŁ
MAŁGORZATA WIĘCŁAWEK
Wspólnik
2017-11-29
2022-09-01
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
PAULINA CZARNIK
Wspólnik
2017-11-29
2022-09-01
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
PAULINA MAŁECKA
Wspólnik
2017-11-29
2022-09-01
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
SYLWIA KIEŁBASIŃSKA
Wspólnik
2017-11-29
2022-09-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
KONRAD PAPIEROWSKI
Kurator
2020-06-04
2022-09-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI GDY USTAWA WYMAGA UPRZEDNIEJ ZGODY LUB UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BĄDŻ INNYCH ORGANÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIU MAJĄTKIEM SPÓŁKI DO KWOTY STANOWIĄCEJ 100.000,00 EUR (STO TYSIĘCY EURO), A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA ZDZISŁAWA WIĘCŁAWEK
PREZES ZARZĄDU
2011-03-15
2013-10-03
WIESŁAW JACEK CZARNIK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-03
2020-01-22
2011-03-15
2017-11-29
FERMA WIATROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-15
2014-09-08
ŻYWIECKA, 234, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2014-09-08
2021-03-02
ZIELONA, 81, CZANIEC, 43-354, CZANIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie