KRS 0000380596
NIP6282247363
REGON12148639700000
NazwaMONTERIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMONTERIN
Data rejestracji 21 mar 2011 (13 lat temu) 21 mar 2011
Data usunięcia 27 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LIPOWA, 23, BALIN, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHGERARD ERNEST LEMPART
Wspólnik
2011-03-21
2013-05-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
MARCIN KRZYSZTOF ŻAK
Wspólnik
2011-03-21
2012-06-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
WŁADYSŁAW KORLACKI
Wspólnik
2011-03-21
2013-05-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
JAROSŁAW WÓJCIK
Wspólnik
2011-03-21
2012-06-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW JERZY KORLACKI
Wspólnik
2013-05-29
2018-11-27
560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF GŁUCH
Wspólnik
2011-03-21
2013-05-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
WŁADYSŁAW FRANCISZEK KORLACKI
Prokurent
2013-05-29
2017-08-08
SAMOISTNA
WŁADYSŁAW FRANCISZEK KORLACKI
Likwidator
2017-08-08
2018-11-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT
KRZYSZTOF GŁUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-21
2013-05-29
WŁADYSŁAW KORLACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-21
2013-05-29
JAROSŁAW WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-21
2012-06-22
PRZEMYSŁAW JERZY KORLACKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-29
2017-08-08
2011-03-21
2013-05-29
CHRZANÓW - DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-29
2017-08-08
MONTERIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-21
2013-05-29
FABRYCZNA, 4, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA
2013-05-29
2013-07-09
WOLNOŚCI, 10, BALIN, 32-500, BALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie