KRS 0000380505
NIP5641782045
REGON06074525900000
NazwaKRASNOSTAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "BONA FIDES"
Krótka nazwaKRASNOSTAWSKIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "BONA FIDES"
Data rejestracji 11 mar 2011 (14 lat temu) 11 mar 2011
Data usunięcia 21 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres MOSTOWA, 35, KRASNYSTAW, 22-300, KRASNYSTAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWALDEMAR PRUCNAL
Likwidator
2020-08-27
2020-12-21
LECH JÓZEF BEREZOWSKI
Likwidator
2020-08-27
2020-12-21
MAREK ZDUNEK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-11
2020-12-21
KAZIMIERZ RUSZNIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-11
2020-12-21
TERESA HARATYM
Członek Organu Nadzoru
2011-03-11
2020-12-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZES Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ZASTĘPCA PREZESA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MICHAŁ OGONOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-11
2020-08-27
LECH JÓZEF BEREZOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - SKARBNIK
2011-03-11
2020-08-27
KRZYSZTOF RYSZARD RADZIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-11
2020-08-27
ROBERT KOŚCIUK
PREZES ZARZĄDU
2011-03-11
2020-07-15
WALDEMAR PRUCNAL
ZASTĘPCA PREZESA
2011-03-11
2020-08-27
2011-03-11
2020-08-27
KRASNOSTAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "BONA FIDES"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie