KRS 0000380434
NIP2220885036
REGON24186352700000
NazwaMATTERHORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaMATTERHORN LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 14 mar 2011 (14 lat temu) 14 mar 2011
Data usunięcia 24 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAROLA MIARKI, 25, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMITOMASZ HENRYK JAROMIN
Wspólnik
2011-03-14
2011-06-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
WERONIKA MARIA JAROMIN
Wspólnik
2011-03-14
2017-01-24
7.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360.000,00 ZŁ
TOMASZ HENRYK JAROMIN
Wspólnik
2011-11-21
2017-01-24
7.199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 359.950,00 ZŁ
Wspólnik
2011-11-21
2013-03-25
9600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 480.000,00 ZŁ
14064629700000
Wspólnik
2013-03-25
2017-01-24
17.601 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 880.050,00 ZŁ
14624362000000
MARZENA KORDYS
Prokurent
2011-11-21
2017-01-24
PROKURA ŁĄCZNA
ZBIGNIEW GŁODNY
Powiernik
2015-06-13
2017-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI BĘDZIE UPOWAŻNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z KTÓRYCH JEDNYM POWINIEN BYĆ WICEPREZES ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ HENRYK JAROMIN
PREZES ZARZĄDU
2011-03-14
2011-11-21
TOMASZ HENRYK JAROMIN
PREZES ZARZĄDU
2011-11-21
2017-01-24
SZYMON WITOLD ZDULSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
2011-11-21
2012-08-17
2011-03-14
2015-06-13
MATTERHORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-14
2012-08-17
LARYSKA, 104H, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie