KRS 0000380278
NIP6182131187
REGON30166323600000
NazwaBUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUD-INVEST
Data rejestracji 08 mar 2011 (14 lat temu) 08 mar 2011
Data usunięcia 19 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PTOLEMEUSZA, 21, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHRAFAŁ JAN FRAS
Wspólnik
2011-03-08
2013-07-31
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500,00 ZŁ
MACIEJ POKOJOWCZYK
Wspólnik
2011-03-08
2013-07-31
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
WOJCIECH WITCZAK
Wspólnik
2013-07-31
2021-10-19
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
MONIKA IBOSZ
Wspólnik
2013-07-31
2021-10-19
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ POKOJOWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-03-08
2013-07-31
RAFAŁ JAN FRAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-08
2013-07-31
RAFAŁ JAN FRAS
PREZES ZARZĄDU
2013-07-31
2021-10-19
2011-03-08
2013-07-31
WROCŁAWSKA, 183, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie