KRS 0000379959
NIP6511708594
REGON24188904700000
Nazwa"MAKER-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAKER-BIS
Data rejestracji 07 mar 2011 (14 lat temu) 07 mar 2011
Data usunięcia 04 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PARTYZANTÓW, 11, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHELŻBIETA PIERZCHAŁA
Wspólnik
2011-03-07
2013-10-10
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
MARTA LUDZIEJEWSKA
Wspólnik
2011-03-07
2015-11-13
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
ANDRZEJ SKAŁACKI
Wspólnik
2011-03-07
2013-10-10
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
RADOSŁAW FILIPEK
Wspólnik
2013-10-10
2015-11-13
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.000,00;-ZŁ
DARIUSZ JAN GWÓŹDŹ
Wspólnik
2015-11-13
2021-11-04
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZAWARCIE UMOWY DOTYCZY CZYNNOŚCI PRAWNEJ O RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 10.000,00 EURO LUB 20.000,00 EURO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARTA LUDZIEJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-07
2015-11-13
ELŻBIETA PIERZCHAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-07
2013-10-10
MARZENA PRZYBYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-10
2015-11-13
DARIUSZ JAN GWÓŹDŹ
PREZES ZARZĄDU
2015-11-13
2019-07-04
2011-03-07
2015-11-13
AL.ZJEDNOCZONEJ EUROPY, 16, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie