KRS 0000379788
NazwaSAILTAX IWONA WIĘCEK I WSPÓLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAILTAX IWONA WIĘCEK I WSPÓLNIK
Data rejestracji 03 mar 2011 (14 lat temu) 03 mar 2011
Data usunięcia 18 cze 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email IWONA.WIECEK@SAILTAX.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEIWONA MARIA WIĘCEK
Wspólnik
2011-03-03
2012-05-31
IWONA MARIA WIĘCEK
Wspólnik
2012-05-31
2014-06-18
AGNIESZKA BARBARA WIĘCEK
Wspólnik
2012-05-31
2014-06-18
MICHAŁ ADAM BIEŃKOWSKI
Prokurent
2011-03-03
2012-05-31
PROKURA SAMOISTNA
IWONA MARIA WIĘCEK
Prokurent
2011-03-03
2014-03-13
PROKURA SAMOISTNA
IWONA MARIA WIĘCEK
Likwidator
2014-03-13
2014-06-18
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2011-03-03
2012-05-31
01534047700000
IWONA MARIA WIĘCEK
Członek Organu Reprezentacji
2012-05-31
2014-03-13
2011-03-03
2012-05-31
"SLASH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-05-31
2014-03-13
SAILTAX IWONA WIĘCEK I WSPÓLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-03-03
2012-05-31
ŻENCZYKOWSKIEGO, 2C, WARSZAWA, 00-707, WARSZAWA, POLSKA
2012-05-31
2012-10-04
STAWKI, 6, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie