KRS 0000379654
NIP6342776184
REGON24188277200000
NazwaDOCTORSBASE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDOCTORSBASE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 mar 2011 (14 lat temu) 01 mar 2011
Data usunięcia 19 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ZIELONA, 7, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6342776184
data rejestracji 01 sie 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMARCIN PIOTR JAWORSKI
Beneficjent
MARCIN PIOTR JAWORSKI
reprezentant
OPTOMED OŚRODEK CHIRURGII OKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2011-03-01
2016-10-14
PIOTR RYSZARD JAWORSKI
Wspólnik
2011-03-01
2017-10-25
JOANNA ANNA JAWORSKA
Wspólnik
2011-03-01
2016-10-14
Wspólnik
2016-10-14
2023-04-19
36135382000000
MARCIN PIOTR JAWORSKI
Wspólnik
2017-10-25
2023-04-19
MARCIN PIOTR JAWORSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - DOCTORSBASE.COM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU: MARCIN PIOTR JAWORSKI - PREZES ZARZĄDU
OPTOMED OŚRODEK CHIRURGII OKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Członek Organu Reprezentacji
2011-03-01
2016-10-14
Członek Organu Reprezentacji
2016-10-14
2023-04-19
36135382000000
2011-03-01
2016-10-14
OPTOMED OŚRODEK CHIRURGII OKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHIRURGIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-10-14
2017-10-25
LENS-MED CENTRUM SOCZEWEK KONTAKTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHIRURGIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-03-01
2017-10-25
KOŚCIUSZKI, 157, KATOWICE, 40-524, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie