KRS 0000379516
NIP7561967743
REGON16038559100000
NazwaZIARNO KSIĘŻY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZIARNO KSIĘŻY LAS
Data rejestracji 28 lut 2011 (14 lat temu) 28 lut 2011
Data usunięcia 21 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KSIĘŻY LAS, OLSZOWA, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7561967743
data rejestracji 01 mar 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJALEKSANDER KRZYSZTOF MATERLA
Wspólnik
2011-02-28
2020-01-21
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
JOANNA BEATA MATERLA
Wspólnik
2011-02-28
2020-01-21
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
RAJNHOLD MATERLA
Wspólnik
2011-02-28
2015-04-15
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
EWA MAREK
Wspólnik
2011-02-28
2020-01-21
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
TOMASZ WŁODARCZYK
Wspólnik
2011-02-28
2020-01-21
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ADELA MATERLA
Wspólnik
2015-04-15
2020-01-21
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ALEKSANDER KRZYSZTOF MATERLA
Likwidator
2019-06-18
2020-01-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ALEKSANDER KRZYSZTOF MATERLA
PREZES ZARZĄDU
2011-02-28
2019-06-18
2011-02-28
2019-06-18
ZIARNO KSIĘŻY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie