KRS 0000379389
NIP5892009503
REGON22166283300000
NazwaSTOWARZYSZENIE KUPCÓW BUDOWY HALI TARGOWEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKUPCÓW BUDOWY HALI TARGOWEJ
Data rejestracji 28 lut 2011 (14 lat temu) 28 lut 2011
Data usunięcia 11 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres OS.WYBICKIEGO, 30, KARTUZY, 83-300, KARTUZY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNATOMASZ DOMBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-31
2018-07-11
LUCYNA SELA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-31
2018-07-11
ARTUR POGOSJAN
Członek Organu Nadzoru
2011-05-31
2018-07-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WSZYSTKICH UMÓW, ZLECANIE PRAC ORAZ UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA WYMAGANY JEST JEDNOCZEŚNIE PODPIS TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.
ARTUR MELKUMOV
WICEPREZES
2012-04-17
2018-07-11
MONIKA TROWSKA
SEKRETARZ
2012-04-17
2018-07-11
JOANNA SOCHA
PREZES
2011-05-31
2012-04-17
TADEUSZ KOBIELA
WICEPREZES
2011-05-31
2012-04-17
TOMASZ CZAPIEWSKI
WICEPREZES
2011-05-31
2012-04-17
TOMASZ CZAPIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-17
2018-07-11
HANNA GŁODOWSKA
SKARBNIK
2011-05-31
2018-07-11
ARTUR MELKUMOV
SEKRETARZ
2011-05-31
2012-04-17
DANIEL HIRSCH
WICEPREZES
2012-04-17
2018-07-11
2011-02-28
2017-12-27
STOWARZYSZENIE KUPCÓW BUDOWY HALI TARGOWEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie