KRS 0000379161
NIP8522585558
REGON32096575800000
NazwaALSECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaALSECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 lut 2011 (14 lat temu) 22 lut 2011
Data usunięcia 02 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 1, SZCZECIN, 71-004, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8522585558
data rejestracji 01 kwi 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMARIA WIESŁAWA MAZUR
Beneficjent
GRZEGORZ PAWEŁ KECMAN
reprezentant
HENRYK JULIAN MAZUR
reprezentant
GRZEGORZ PAWEŁ KECMAN
Beneficjent
GRZEGORZ PAWEŁ KECMAN
Wspólnik
2011-02-22
2021-09-02
HENRYK JULIAN MAZUR
Wspólnik
2011-02-22
2013-03-20
Wspólnik
2011-02-22
2021-09-02
32005648700000
MARIA WIESŁAWA MAZUR
Wspólnik
2013-03-20
2021-09-02
MARIA WIESŁAWA MAZUR
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
50% UDZIAŁOWIEC KOMPLEMENTARIUSZA - ALSECCO SP. Z O.O.
GRZEGORZ PAWEŁ KECMAN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
50% UDZIAŁOWIEC KOMPLEMENTARIUSZA - ALSECCO SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST ALSECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE BYĆ JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO TWORZY GO PREZES ZARZĄDU, KTÓRY MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, CO NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI HENRYK JULIAN MAZUR JAKO PREZES ZARZĄDU. PROKURENTEM SAMOISTNYM KOMPLEMENTARIUSZA JEST GRZEGORZ PAWEŁ KECMAN.
Członek Organu Reprezentacji
2011-02-22
2021-09-02
32005648700000
2011-02-22
2011-08-02
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 13A, SZCZECIN, 70-470, SZCZECIN, POLSKA
2011-08-02
2013-03-20
BOHATERÓW WARSZAWY, 21A, SZCZECIN, 70-372, SZCZECIN, POLSKA
2013-03-20
2014-12-12
GRABOWA, 19, SZCZECIN, 70-761, SZCZECIN, POLSKA
2014-12-12
2019-08-01
UL. GRABOWA, 9, SZCZECIN, 70-761, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie