KRS 0000379099
NIP9930636234
REGON12144264900000
NazwaWOTAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWOTAN POLSKA
Data rejestracji 24 lut 2011 (14 lat temu) 24 lut 2011
Data usunięcia 25 mar 2015 25 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 33, RZESZÓW, 35-074, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3511 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW #3512 PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4222 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAAGNIESZKA BEATA ORŁOWSKA BUKSZTEL
Likwidator
2014-01-23
2014-07-11
MARTIN DÖRING
Likwidator
2014-01-23
2015-03-25
WINDPARK WOTAN ACHTZEHNTE BETRIEBS GMBH & CO KG
Wspólnik
2011-02-24
2015-03-25
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100000,00 ZŁOTYCH.
THOMAS WEBER
Prokurent
2011-02-24
2011-12-07
PROKURA SAMOISTNA
MARTIN DÖRING
Prokurent
2011-02-24
2011-12-07
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
MARKUS SOMMERFELD
PREZES ZARZĄDU
2011-02-24
2011-12-07
MARTIN DORING
PREZES ZARZĄDU
2011-12-07
2012-09-24
MARTIN DÖRING
PREZES ZARZĄDU
2012-09-24
2014-01-23
2011-02-24
2014-01-23
WOTAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-02-24
2012-09-24
KRAKOWSKA, 47, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie