KRS 0000379066
NIP5272650418
REGON14282879500000
NazwaEKO - ANDROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKO - ANDROG
Data rejestracji 23 lut 2011 (14 lat temu) 23 lut 2011
Data usunięcia 17 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIMATEUSZ HABER
Wspólnik
2011-02-23
2012-04-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
OLGA KRUK
Wspólnik
2012-04-04
2015-04-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ANDRII KRASNOW
Wspólnik
2015-04-09
2018-09-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁOTYCH
ANDRZEJ KRUK
Prokurent
2012-04-04
2015-04-09
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO KOMPETENCJI ZARZĄDU NALEŻĄ WSZYSTKIE SPRAWY NIE ZASTRZEŻONE DLA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. ZARZĄD KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I REPREZENTUE JĄ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT.
ANDRZEJ KRUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-23
2012-04-04
RYSZARD JAN RYCIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-04
2015-04-09
ANDRII KRASNOV
PREZES ZARZĄDU
2015-04-09
2018-09-17
2011-02-23
2015-04-09
ZŁOTA, 71, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie