KRS 0000379005
NIP6793055765
REGON12143882000000
NazwaOPTIMA BG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOPTIMA BG
Data rejestracji 23 lut 2011 (14 lat temu) 23 lut 2011
Data usunięcia 06 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NA BŁONIE, 32, KRAKÓW, 30-147, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6793055765
data rejestracji 25 sty 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 lis 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAMAREK EUGENIUSZ RAJTAR
Beneficjent
MAŁGORZATA ANNA RAJTAR
Beneficjent
MAREK EUGENIUSZ RAJTAR
zgłaszający - likwidator
MAREK EUGENIUSZ RAJTAR
Wspólnik
2011-02-23
2023-11-06
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2800 ZŁ
MAŁGORZATA RAJTAR
Wspólnik
2019-02-21
2023-11-06
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2200 ZŁ
MAREK EUGENIUSZ RAJTAR
Likwidator
2023-01-24
2023-11-06
MAREK EUGENIUSZ RAJTAR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAŁGORZATA ANNA RAJTAR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK EUGENIUSZ RAJTAR
PREZES ZARZĄDU
2011-02-23
2023-01-24
2011-02-23
2023-01-24
OPTIMA BG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-02-23
2017-01-31
STOCZNIOWCÓW, 3, KRAKÓW, 30-709, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie