KRS 0000378721
NIP6912479604
REGON02146636300000
NazwaZUL "ML" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
Krótka nazwaZUL "ML" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
Data rejestracji 16 lut 2011 (14 lat temu) 16 lut 2011
Data usunięcia 02 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LEONA HEYKI, 27, SZCZECIN, 70-631, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #0220Z POZYSKIWANIE DREWNA #0230Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA #1622Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJACEK WALDEMAR BARAN
Wspólnik
2011-02-16
2018-11-26
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 800,00 ZŁ(CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)
JASMIN JAHOVIC
Wspólnik
2018-11-26
2021-11-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ PROKURENCI
JACEK WALDEMAR BARAN
PREZES ZARZĄDU
2011-02-16
2012-07-20
KRZYSZTOF BOLESŁAW GOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-20
2018-03-15
JASMIN JAHOVIC
PREZES ZARZĄDU
2018-11-26
2021-11-02
2011-02-16
2018-11-26
KOLEJOWA, 3, CHOJNÓW, 59-225, CHOJNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie