KRS 0000378485
NIP7811861515
REGON30167763000000
NazwaA.M. EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaA.M. EDUKACJA
Data rejestracji 16 lut 2011 (14 lat temu) 16 lut 2011
Data usunięcia 07 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 28 CZERWCA 1956 R., 400, POZNAŃ, 61-441, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@FUAW.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8542Z SZKOŁY WYŻSZEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8541Z SZKOŁY POLICEALNE (POWOŁANIE I ZORGANIZOWANIE NA TERENIE DZIAŁANIA SZKÓŁ SPOŁECZNYCH, W SKŁAD KTÓREGO WEJDĄ SZKOŁY STOPNIA POLICEALNEGO) #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9101A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK - PROWADZENIE REGIONLĄI/NEJ PRACOWNI I BIBLIOTEKI KRAJOZNAWCZEJ #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHANDRZEJ PIOTR ROSZKIEWICZ
Wspólnik
2012-02-28
2018-11-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
WYŻSZA SZKOŁA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I REGIONALNEJ IM. Z. GLOGERA W WOŁOMINIE
Wspólnik
2018-11-30
2024-08-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
200024537
SŁAWOMIR ŚWITAŁA
Wspólnik
2011-02-16
2012-02-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA.
ANDRZEJ PIOTR ROSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-02-28
2018-08-13
JANUSZ GRZEGORZ KOWALSKI
PREZES
2018-11-30
2024-08-07
SŁAWOMIR ŚWITAŁA
PREZES ZARZĄDU
2011-02-16
2012-02-28
2011-02-16
2014-09-15
PETERA MANSFELDA, 4, POZNAŃ, 60-855, POZNAŃ, POLSKA
2014-09-15
2018-11-30
KOSYNIERSKA, 4, POZNAŃ, 60-241, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie