KRS 0000378172
NIP8411357104
REGON77085180700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LEŚNICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA W LEŚNICACH
Data rejestracji 11 lut 2011 (14 lat temu) 11 lut 2011
Data usunięcia 04 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 10, LEŚNICE, 84-300, LĘBORK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMARIANNA WERONIKA MALICKA
Likwidator
2015-08-27
2019-07-04
RYSZARD BUDZYŃSKI
Likwidator
2015-08-27
2019-07-04
MAREK WOS
Likwidator
2015-08-27
2019-07-04
JERZY KOŁODZIEJ
Członek Organu Nadzoru
2011-02-11
2019-07-04
STANISŁAW SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-02-11
2019-07-04
ANDRZEJ LUBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-11
2019-07-04
HILDEGARDA BIALK
Członek Organu Nadzoru
2011-02-11
2019-07-04
DANUTA RUDZKA
Członek Organu Nadzoru
2011-02-11
2019-07-04
ROMUALDA TREPNER
Członek Organu Nadzoru
2011-02-11
2019-07-04
WACŁAW SZYDŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-11
2019-07-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU I PEŁNOMOCNIK. ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNEJ OSOBIE PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI, A TAKŻE PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH. UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI WYMAGA UPRZEDNIEJ ZGODY RADY NADZORCZEJ.
RYSZARD BUDZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-02-11
2015-08-27
MARIANNA WERONIKA MALICKA
ZASTĘPCA PREZESA
2011-02-11
2015-08-27
MAREK WOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-11
2015-08-27
2011-02-11
2015-08-27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LEŚNICACH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie