KRS 0000377925
NIP5842710526
REGON22117689000000
NazwaLIBRA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLIBRA FINANCE
Data rejestracji 08 lut 2011 (14 lat temu) 08 lut 2011
Data usunięcia 06 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WITA STWOSZA, 81 C, M. GDAŃSK, 80-308, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJDOMINIKA MAGDALENA GLEŃSKA
Wspólnik
2011-02-08
2015-01-09
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
FILIP BARTOSZ UFNALEWSKI
Wspólnik
2011-02-08
2017-04-06
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MAŁGORZATA MARTA JELINEK
Wspólnik
2015-01-09
2017-04-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ANDRZEJ JELINEK
Likwidator
2016-02-10
2017-04-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
FILIP BARTOSZ UFNALEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-08
2016-02-10
DOMINIKA MAGDALENA GLEŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-02-08
2015-01-09
MAŁGORZATA MARTA JELINEK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-09
2016-02-10
2011-02-08
2016-02-10
LIBRA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-02-08
2011-02-28
WITA STWOSZA, 810, M. GDAŃSK, 80-308, M. GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie