KRS 0000377810
NIP9452155094
REGON12146807000000
NazwaZECHIK SERWIS SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZECHIK SERWIS SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 lut 2011 (14 lat temu) 10 lut 2011
Data usunięcia 09 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKA, 259, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #952 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUWspólnik
2011-02-10
2015-11-09
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 5.000 ZŁ
29045668900000
ARTUR BZYMEK
Wspólnik
2011-02-10
2015-09-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁOTYCH
KATARZYNA GALANT
Wspólnik
2011-02-10
2015-09-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁOTYCH
KATARZYNA GALANT
Prokurent
2011-02-10
2015-11-09
PROKURA SAMOISTNA
MIROSŁAW ANDRZEJ ORLIK
Prokurent
2011-02-10
2015-11-09
PROKURA SAMOISTNA
MAREK ANDRZEJ GALANT
Prokurent
2015-03-12
2015-11-09
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB SAMODZIELNIE PROKURENT. DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI, W WYNIKU KTÓRYCH SPÓŁKA NABYWA LUB ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ARTUR BZYMEK
PREZES ZARZĄDU
2011-02-10
2015-03-12
WOJCIECH GALANT
PREZES ZARZĄDU
2015-09-22
2015-11-09
2011-02-10
2012-06-05
WYBICKIEGO, 7, KRAKÓW, 31-261, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie