KRS 0000376775
NIP5211176477
REGON01197264800000
Nazwa"PALOMA NAVARO-GRUPO GBK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPALOMA NAVARO-GRUPO GBK
Data rejestracji 27 sty 2011 (14 lat temu) 27 sty 2011
Data usunięcia 26 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BARTYCKA, 116, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5211176477
data rejestracji 21 sie 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 maj 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMCURTIS SWELTZ
Beneficjent
1976-02-04
KRZYSZTOF BĄK
Beneficjent
KRZYSZTOF BĄK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ FRANCISZEK BĄK
Wspólnik
2011-01-27
2015-03-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-03-11
2021-12-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
10114320100000
Wspólnik
2021-12-08
2024-01-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
36660384100000
ASSET SERVICES ONLINE LLC
Wspólnik
2024-01-16
2024-07-26
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁOTYCH
ADVISORY SERVICES ONLINE LLC
Wspólnik
2024-01-16
2024-07-26
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
CURTIS SWELTZ
Beneficjent
ZAŁOŻYCIEL WSPÓLNIKA
KRZYSZTOF BĄK
Beneficjent
POSIADANIE 98% UDZIAŁÓW WŁAŚCICIELA SPÓŁKI KABE SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
GRZEGORZ FRANCISZEK BĄK
PREZES ZARZĄDU
2011-01-27
2015-09-23
KRZYSZTOF KONRAD BĄK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-23
2024-07-26
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie