KRS 0000376584
NIP6762267756
REGON35684314500000
NazwaVIVIENDA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaVIVIENDA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 sty 2011 (14 lat temu) 25 sty 2011
Data usunięcia 21 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres BULWAROWA, 31, KRAKÓW, 31-751, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6762267756
data rejestracji 01 kwi 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lut 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIEGRAŻYNA IZABELA KRĘPA
Wspólnik
2011-01-25
2011-02-11
ANDRZEJ JÓZEF SUWAJ
Wspólnik
2011-01-25
2019-01-25
KRZYSZTOF GABRIEL KRĘPA
Wspólnik
2011-01-25
2019-02-21
MARIUSZ PAWEŁ SZARAWARA
Wspólnik
2011-01-25
2019-02-21
Wspólnik
2011-02-11
2019-02-21
12139418100000
WOJCIECH ADAM FRAŃ
Wspólnik
2011-02-11
2019-01-25
GRAŻYNA IZABELA KRĘPA
Wspólnik
2011-02-11
2019-02-21
MAŁGORZATA TERESA SUWAJ
Wspólnik
2019-01-25
2019-02-21
KAROLINA MAŁGORZATA SUWAJ PARWA
Wspólnik
2019-01-25
2019-02-21
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ
GRAŻYNA IZABELA KRĘPA
Członek Organu Reprezentacji
2011-01-25
2011-02-11
Członek Organu Reprezentacji
2011-02-11
2019-02-21
12139418100000
2011-01-25
2011-02-11
GRAŻYNA KRĘPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-01-25
2011-06-21
KAPELANKA, 1A, KRAKÓW, 30-347, KRAKÓW, POLSKA
2011-06-21
2013-07-10
KAMIEŃSKIEGO, 51, KRAKÓW, 30-644, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie