KRS 0000375803
NIP9372640893
REGON24184584800000
NazwaGT FARM D. KALWASIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaGT FARM D. KALWASIŃSKA
Data rejestracji 17 sty 2011 (14 lat temu) 17 sty 2011
Data usunięcia 24 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. ŚWIETLISTA, 82D, LIBERTÓW, 30-444, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9372640893
data rejestracji 02 lut 2011
status Czynny
40114020040000370274605233
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMDOROTA KALWASIŃSKA
Beneficjent
DOROTA KALWASIŃSKA
reprezentant
TADEUSZ MIECZYSŁAW KALWASIŃSKI
Wspólnik
2011-01-17
2019-03-25
GRZEGORZ GRABCZAK
Wspólnik
2011-01-17
2019-08-19
DOROTA KALWASIŃSKA
Wspólnik
2019-03-25
2024-07-24
MARIA ROMANA SZWEDZIŃSKA
Wspólnik
2019-08-19
2024-07-24
TADEUSZ KALWASIŃSKI
Wspólnik
2023-09-28
2024-07-24
DOROTA KALWASIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
GRZEGORZ GRABCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2011-01-17
2021-03-23
TADEUSZ MIECZYSŁAW KALWASIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-01-17
2019-03-25
DOROTA KALWASIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2019-03-25
2024-07-24
TADEUSZ KALWASIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2023-09-28
2024-07-24
2011-01-17
2019-03-25
GT FARM GRZEGORZ GRABCZAK TADEUSZ KALWASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
2019-03-25
2019-08-19
GT FARM G. GRABCZAK SPÓŁKA JAWNA
2011-01-17
2015-06-22
SIEWNA, 5, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2015-06-22
2019-08-19
POLNA, 132B, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie