KRS 0000375513
NIP8943015806
REGON02143647400000
NazwaCORE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCORE SYSTEM
Data rejestracji 11 sty 2011 (14 lat temu) 11 sty 2011
Data usunięcia 17 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROGOWSKA, 5, WROCŁAW, 54-440, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8943015806
data rejestracji 05 wrz 2018
status Czynny
09102052420000250204364378
PKO Oddział 3 we Wrocławiu
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 69 50-019 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWWALDEMAR LESZEK SIELICKI
Beneficjent
RAFAŁ JÓZEF BUCZEK
Beneficjent
ŁUKASZ ZBIGNIEW BUCZAK
zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ ZBIGNIEW BUCZAK
Beneficjent
WALDEMAR LESZEK SIELICKI
Wspólnik
2011-01-11
2020-12-17
37 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.700 (TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET) ZŁOTYCH
ŁUKASZ ZBIGNIEW BUCZAK
Wspólnik
2018-10-25
2020-12-17
13 (TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300 (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA) ZŁOTYCH
WALDEMAR LESZEK SIELICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
RAFAŁ JÓZEF BUCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ŁUKASZ ZBIGNIEW BUCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRAW I OBOWIĄZKÓW PRZEKRACZA 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
WALDEMAR LESZEK SIELICKI
PREZES ZARZĄDU
2011-01-11
2018-10-25
WALDEMAR LESZEK SIELICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-10-25
2020-12-17
ŁUKASZ ZBIGNIEW BUCZAK
PREZES ZARZĄDU
2018-10-25
2020-12-17
2011-01-11
2018-10-25
INTERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie