KRS 0000375496
NIP7252038879
REGON10102686600000
NazwaFH AGNES & SAYED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFH AGNES & SAYED
Data rejestracji 11 sty 2011 (14 lat temu) 11 sty 2011
Data usunięcia 30 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres M. ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLISAYED EZZAT ZAHRAN IBRAHIM
Wspólnik
2011-01-11
2018-04-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
AGNIESZKA IZABELA BARTCZAK
Prokurent
2011-01-11
2018-04-30
JEDNOOSOBOWA (SAMOISTNA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNI JEDNOCZEŚNIE FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU. W POWYŻSZYM PRZYPADKU PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO I BEZ OGRANICZEŃ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU B) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM C) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
SAYED EZZAT ZAHRAN IBRAHIM
PREZES ZARZĄDU
2011-01-11
2018-04-30
2011-01-11
2016-10-06
LEGIONÓW, 28, M. ŁÓDŹ, 90-701, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie