KRS 0000375480
NIP5361899220
REGON14275500400000
NazwaSUPERTOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSUPERTOYS
Data rejestracji 12 sty 2011 (14 lat temu) 12 sty 2011
Data usunięcia 12 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1-GO MAJA, 63, WĄBRZEŹNO, 87-200, WĄBRZEŹNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5361899220
data rejestracji 10 lis 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWADARIUSZ TOMASZ RASIŃSKI
Wspólnik
2011-01-12
2023-04-12
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1700 ZŁ
MARLENA KATARZYNA BIELIŃSKA
Wspólnik
2011-01-12
2023-04-12
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1700 ZŁ
HENRIK ARWED KIEPE
Wspólnik
2011-01-12
2023-04-12
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1700 ZŁ
LUCYNA ŚCIESIŃSKA
Likwidator
2016-09-07
2017-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
HENRIK ARWED KIEPE
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-11
2015-07-24
LUCYNA ŚCIESIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-24
2016-09-07
DARIUSZ TOMASZ RASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-01-12
2012-09-10
MARLENA KATARZYNA BIELIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-11
2015-04-16
2011-01-12
2016-09-07
SUPERTOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-12
2012-07-11
GENERAŁA ROI, 26, LEGIONOWO, 05-120, LEGIONOWO, POLSKA
2012-07-11
2012-11-12
GENERAŁA ROI, 26, LEGIONOWO, 05-119, LEGIONOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie