KRS 0000375473
NIP9471974580
REGON10102316400000
Nazwa"AKAN NATURALS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAKAN NATURALS
Data rejestracji 13 sty 2011 (14 lat temu) 13 sty 2011
Data usunięcia 29 mar 2016 29 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KACZEŃCOWA, 10, ŁÓDŹ, 91-214, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #2053Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCHTADEUSZ KACZOR
Wspólnik
2011-01-13
2013-01-04
990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.000,00 ZŁOTYCH
BARTŁOMIEJ WALDEMAR BYCZKOWSKI
Wspólnik
2013-01-04
2015-01-15
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
WERONIKA OWUSU BYCZKOWSKA
Wspólnik
2013-01-04
2015-01-15
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
KRZYSZTOF TOMASZ KACZOR
Wspólnik
2013-01-04
2016-03-29
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
TADEUSZ KACZOR
Wspólnik
2015-01-15
2016-03-29
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF TOMASZ KACZOR
Likwidator
2015-07-07
2016-03-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
TADEUSZ KACZOR
PREZES ZARZĄDU
2011-01-13
2013-01-04
AGNIESZKA SZCZECH
WICE-PREZES ZARZĄDU
2011-05-09
2013-01-04
BARTŁOMIEJ WALDEMAR BYCZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-04
2015-01-15
KRZYSZTOF TOMASZ KACZOR
PREZES ZARZĄDU
2013-01-04
2015-07-07
WERONIKA OWUSU BYCZKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-04
2015-01-15
KRZYSZTOF KACZOR
WICE-PREZES ZARZĄDU
2011-05-09
2012-03-13
2011-01-13
2013-01-04
EUROPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-04
2015-07-07
"AKAN NATURALS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie