KRS 0000375434
NIP5871689119
REGON22116060000000
Nazwa"SZPITAL IM. FRANCISZKA ŻACZKA W PUCKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSZPITAL IM. FRANCISZKA ŻACZKA W PUCKU
Data rejestracji 11 sty 2011 (14 lat temu) 11 sty 2011
Data usunięcia 04 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1 MAJA, 13, PUCK, 84-100, PUCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 140000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#86 OPIEKA ZDROWOTNA #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUREMIGIUSZ LEON LOROCH
Wspólnik
2011-01-11
2017-04-04
1.428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ KWOCIE 71.400 ZŁ
JÓZEF BOGDAN KITOWSKI
Wspólnik
2011-01-11
2017-04-04
406 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ KWOCIE 20.300 ZŁ
MACIEJ ŚMIETAŃSKI
Likwidator
2014-09-15
2017-04-04
JÓZEF BOGDAN KITOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-01-11
2017-04-04
ANDRZEJ BOGUSŁAW PRZYBOŚ
Członek Organu Nadzoru
2011-01-11
2017-04-04
WALDEMAR MAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-01-11
2017-04-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DANUTA CESZKE
PREZES ZARZĄDU
2011-01-11
2011-06-06
MACIEJ ŚMIETAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-06
2014-09-15
2011-01-11
2014-09-15
"SZPITAL IM. FRANCISZKA ŻACZKA W PUCKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie