KRS 0000375283
NIP8133644019
REGON18065593900000
NazwaSORS HUCZ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSORS HUCZ
Data rejestracji 07 sty 2011 (14 lat temu) 07 sty 2011
Data usunięcia 08 mar 2022 08 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. KRAJOBRAZOWA, 4, RZESZÓW, 35-119, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8133644019
data rejestracji 01 lut 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2410Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2431Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO #2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO #2434 PRODUKCJA DRUTU #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWSEBASTIAN MARIAN HUCZ
Wspólnik
2011-01-07
2018-11-09
MARIA MYTYCH
Wspólnik
2011-01-07
2018-02-09
ALINA HUCZ
Wspólnik
2018-02-09
2022-03-08
NORBERT HUCZ
Wspólnik
2018-11-09
2022-03-08
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, Z TYM ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ SPOŚRÓD WSPÓLNIKÓW
SEBASTIAN MARIAN HUCZ
Członek Organu Reprezentacji
2011-01-07
2018-11-09
ALINA HUCZ
Członek Organu Reprezentacji
2018-02-09
2022-03-08
MARIA MYTYCH
Członek Organu Reprezentacji
2011-01-07
2018-02-09
NORBERT HUCZ
Członek Organu Reprezentacji
2018-11-09
2022-03-08
2011-01-07
2018-02-09
"SORS" MYTYCH SPÓŁKA JAWNA
2011-01-07
2018-02-09
PL.WOLNOŚCI, 11, RZESZÓW, 35-073, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie