KRS 0000374786
NIP9591835071
REGON26024815800000
NazwaROLTECH BABIS SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaROLTECH BABIS
Data rejestracji 03 sty 2011 (14 lat temu) 03 sty 2011
Data usunięcia 14 mar 2023 14 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. POŁUDNIOWA, 5, KIELCE, 25-710, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9591835071
data rejestracji 02 wrz 2008
status Czynny
05102026290000970203472321
PKO Oddział 1 w Kielcach
ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA
22144013580000000008224722
PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
46102026290000930203370996
PKO Oddział 1 w Kielcach
ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNANDRZEJ STANISŁAW BABIS
Beneficjent
ANDRZEJ STANISŁAW BABIS
zgłaszający - członek zarządu
WIKTORIA WERONIKA BABIS
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ STANISŁAW BABIS
Wspólnik
2011-01-03
2023-03-14
DARIUSZ MICHAŁ JĘDRZEJCZYK
Wspólnik
2011-01-03
2016-05-20
AGNIESZKA MAŁGORZATA BABIS
Wspólnik
2016-01-12
2023-03-14
ANDRZEJ STANISŁAW BABIS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UMOCOWANY JEST DO SAMODZIELNEGO I NIEOGRANICZONEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH.
ANDRZEJ STANISŁAW BABIS
Członek Organu Reprezentacji
2011-01-03
2023-03-14
DARIUSZ MICHAŁ JĘDRZEJCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2011-01-03
2016-05-20
AGNIESZKA MAŁGORZATA BABIS
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-20
2023-03-14
2011-01-03
2013-07-18
ROLTECH - A. BABIS, D. JĘDRZEJCZYK SPÓŁKA JAWNA
2013-07-18
2016-05-20
ROLTECH BABIS JĘDRZEJCZYK SPÓŁKA JAWNA
2011-01-03
2013-07-18
LEŚNIÓWKA, 1, KIELCE, 25-145, KIELCE, POLSKA
2013-07-18
2018-12-31
LEŚNIÓWKA, 72A, KIELCE, 25-146, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie