KRS 0000374454
NIP9680960889
REGON30163421700000
NazwaIMPEKSTIR OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMPEKSTIR OPERATIONS
Data rejestracji 29 gru 2010 (14 lat temu) 29 gru 2010
Data usunięcia 01 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 5, WOJCIECHÓWKA, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9680960889
data rejestracji 01 paź 2016
status Czynny
07109011280000000149795950
SANPL 1 Oddział w Kaliszu
ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA
18109011280000000149796140
SANPL 1 Oddział w Kaliszu
ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA
43114011080000458520001003
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
70114011080000458520001002
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
81109011280000000149796073
SANPL 1 Oddział w Kaliszu
ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA
97114011080000458520001001
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIATOMASZ JÓZEF TYC
Beneficjent
PRZEMYSŁAW IDZIAK
Beneficjent
TOMASZ JÓZEF TYC
reprezentant
PRZEMYSŁAW IDZIAK
reprezentant
TOMASZ JÓZEF TYC
Wspólnik
2010-12-29
2020-12-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW IDZIAK
Wspólnik
2010-12-29
2020-12-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
TOMASZ JÓZEF TYC
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
PRZEMYSŁAW IDZIAK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU INDYWIDUALNIE, W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ 1.000.000 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
TOMASZ JÓZEF TYC
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-29
2020-12-01
PRZEMYSŁAW IDZIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-29
2020-12-01
2010-12-29
2017-01-11
20, KOŹLĄTKÓW, 62-850, LISKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie