KRS 0000373129
NIP8133642227
REGON18064751000000
NazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UROLODZY RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UROLODZY RZESZÓW
Data rejestracji 14 gru 2010 (14 lat temu) 14 gru 2010
Data usunięcia 28 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZYGMUNTOWSKA, 9, RZESZÓW, 35-030, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADOMINIK KRZYSZTOF GODLEWSKI
Beneficjent
SZCZEPAN WAWRZYNIEC PABIŚ
Beneficjent
JANUSZ JÓZEF ŁAWIŃSKI
Beneficjent
TADEUSZ STANISŁAW FEDUS
Beneficjent
KAMILA KONSTANCJA LUSTYK
reprezentant
SZCZEPAN WAWRZYNIEC PABIŚ
Wspólnik
2010-12-14
2024-02-28
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5000 ZŁ
TADEUSZ STANISŁAW FEDUS
Wspólnik
2010-12-14
2024-02-28
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5000 ZŁ
DOMINIK KRZYSZTOF GODLEWSKI
Wspólnik
2010-12-14
2024-02-28
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5000 ZŁ
JANUSZ JÓZEF ŁAWIŃSKI
Wspólnik
2010-12-14
2024-02-28
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5000 ZŁ
KAMILA KONSTANCJA LUSTYK
Likwidator
2020-12-29
2024-02-28
DOMINIK KRZYSZTOF GODLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SZCZEPAN WAWRZYNIEC PABIŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JANUSZ JÓZEF ŁAWIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TADEUSZ STANISŁAW FEDUS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JANUSZ JÓZEF ŁAWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-14
2016-01-11
SZCZEPAN WAWRZYNIEC PABIŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-14
2013-10-08
TADEUSZ STANISŁAW FEDUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-14
2020-12-29
DOMINIK KRZYSZTOF GODLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-14
2020-12-29
JANUSZ JÓZEF ŁAWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-27
2020-12-29
SZCZEPAN WAWRZYNIEC PABIŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-27
2020-12-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-23
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 146.19 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -1076.31 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1222.5 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 146.19 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 146.19 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 0.6 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2010-12-14
2020-12-29
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UROLODZY RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie