KRS 0000372483
NIP5252495311
REGON14271918400000
NazwaBELLDOM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBELLDOM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 08 gru 2010 (14 lat temu) 08 gru 2010
Data usunięcia 22 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MAZOWIECKA, 11, WARSZAWA, 00-052, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252495311
data rejestracji 27 kwi 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEWspólnik
2010-12-08
2021-01-22
14262679000000
JULIUSZ ALEKSANDER ZIÓŁEK
Wspólnik
2010-12-08
2015-09-22
ARKADIUSZ PAWEŁ ZIÓŁEK
Wspólnik
2010-12-08
2021-01-22
ANNA SIKORSKA BEDNAREK
Wspólnik
2010-12-08
2021-01-22
IZABELA JOLANTA ZIÓŁEK
Wspólnik
2015-09-22
2021-01-22
JULIUSZ ALEKSANDER ZIÓŁEK
Prokurent
2010-12-08
2015-09-22
PROKURA SAMOISTNA
ARKADIUSZ PAWEŁ ZIÓŁEK
Prokurent
2015-09-22
2021-01-22
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI BELLDOM LNVESTMENTS SP. Z O.O. SP.K. JEST SPÓŁKA BELLDOM LNVESTMENTS SP. Z O.O. ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI BELLDOM LNVESTMENTS SP. Z O.O. ZAWARTĄ AKTEM NOTARIALNYM REPA 19992/2010 Z DNIA 28.09.2010R., SPÓŁKĘ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO REPREZENTACJA PRZYSŁUGUJE: DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZGODNIE Z WW. AKTEM SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWE. PREZESEM ZARZĄDU JEST ANNA SIKORSKA-BEDNAREK.
Członek Organu Reprezentacji
2010-12-08
2021-01-22
14262679000000
2010-12-08
2017-07-05
MARII KAZIMIERY, 18, WARSZAWA, 01-641, WARSZAWA, POLSKA
2017-07-05
2019-09-25
ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie