KRS 0000371562
NIP6462901249
REGON24179310000000
NazwaGEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGEO PLUS
Data rejestracji 26 lis 2010 (14 lat temu) 26 lis 2010
Data usunięcia 18 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODLESKA, 72, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6462901249
data rejestracji 08 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWARAFAŁ DAWID WOLAK
reprezentant
VIOLETTA ELŻBIETA CHARCHUŁA
Beneficjent
RAFAŁ DAWID WOLAK
Beneficjent
JAN RYSZARD ARENDARCZYK
Prokurent
2013-07-11
2018-02-15
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA MARIA TŁOK
Prokurent
2018-02-15
2018-10-19
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA AGNIESZKA KALITA
Prokurent
2018-10-19
2019-07-25
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ DAWID WOLAK
Likwidator
2019-07-25
2020-12-18
MATEUSZ ŁUKASZ CISZEK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-29
2015-01-29
MARTA KALLA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-29
2015-01-29
RAFAŁ KALLA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-29
2015-01-29
WOJCIECH JAN PIELUCHA
Wspólnik
2010-11-26
2014-06-30
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
JAN RYSZARD ARENDARCZYK
Wspólnik
2010-11-26
2014-06-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
KATARZYNA AGNIESZKA KALITA
Wspólnik
2018-10-19
2019-07-25
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ
Wspólnik
2019-07-25
2020-12-18
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
24109703300000
MONIKA MARIA TŁOK
Wspólnik
2014-06-30
2018-10-19
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
JACEK DANIEL KALLA
Wspólnik
2014-06-30
2019-07-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
VIOLETTA ELŻBIETA CHARCHUŁA
Beneficjent
VIOLETTA CHARCHUŁA POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE, JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI TAXEL SP. Z O.O. KRS 0000321942 POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W TEJŻE SPÓŁCE TJ. 15 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ. TAXEL SP. Z O.O. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM GEO PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI TJ. POSIADA 200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ W SPÓŁCE.
RAFAŁ DAWID WOLAK
Beneficjent
RAFAŁ WOLAK POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE, JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI TAXEL SP. Z O.O. KRS 0000321942 POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W TEJŻE SPÓŁCE TJ. 15 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ. TAXEL SP. Z O.O. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM GEO PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI TJ. POSIADA 200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ W SPÓŁCE. RAFAŁ WOLAK JEST PREZESEM TAXEL SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAN JÓZEF KULIK
PREZES ZARZĄDU
2013-07-11
2019-07-25
KATARZYNA AGNIESZKA KALITA
WICEPREZES ZARZĄDU D.S. FINANSOWYCH
2015-04-17
2018-10-19
JAN RYSZARD ARENDARCZYK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2010-11-26
2013-07-11
2010-11-26
2019-07-25
GEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-26
2014-06-30
BARONA, 30, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie