KRS 0000371189
NIP6342768960
REGON24179729100000
NazwaKAPITAŁ PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKAPITAŁ PLUS
Data rejestracji 24 lis 2010 (14 lat temu) 24 lis 2010
Data usunięcia 02 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WITOSA, 6, KATOWICE, 40-832, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)TOMASZ WOJCIECH SZAJBE
Prokurent
2010-11-24
2014-07-18
PROKURA SAMOISTNA
STANISŁAW DUDEK
Prokurent
2014-07-18
2017-09-28
PROKURA SAMOISTNA
BOŻENA EWA SARLEJ KANIA
Prokurent
2010-11-24
2014-07-18
PROKURA SAMOISTNA
BOŻENA EWA SARLEJ KANIA
Wspólnik
2010-11-24
2014-07-18
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
DANUTA IWONA SPADEK ANTOS
Wspólnik
2010-11-24
2014-07-18
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
TOMASZ WOJCIECH SZAJBE
Wspólnik
2010-11-24
2018-10-02
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
ANDRZEJ MARIAN KANIA
Wspólnik
2014-07-18
2018-10-02
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
JANUSZ HENRYK DYCZKA
Wspólnik
2014-07-18
2018-10-02
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
STANISŁAW DUDEK
Wspólnik
2014-07-18
2018-10-02
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
STANISŁAW DUDEK
Likwidator
2017-09-28
2018-10-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
STANISŁAW DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2016-08-26
2017-09-28
TOMASZ WOJCIECH SZAJBE
PREZES ZARZĄDU
2013-09-17
2014-07-18
PIOTR JAROSŁAW DYCZKA
PREZES ZARZĄDU
2014-07-18
2016-08-26
DANUTA IWONA SPADEK ANTOS
PREZES ZARZĄDU
2010-11-24
2013-09-17
2010-11-24
2017-09-28
KAPITAŁ PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie